Hanes ariannol IMAM REZA CULTURALCENTRE LIMITED

Rhif yr elusen: 1116327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £24.14k £21.80k £31.41k £16.05k £25.82k
Cyfanswm gwariant £23.19k £21.01k £18.33k £23.36k £26.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £19.74k N/A N/A