END TIME AMBASSADORS INTERNATIONAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of safe accomodation and schools for orphan children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Ghana
Llywodraethu
- 14 Medi 2006: Cofrestrwyd
- 18 Ionawr 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CONVOY OF HOPE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2007 | 31/07/2008 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2009 | 31 Awst 2010 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2008 | 13 Mawrth 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2008 | 24 Mehefin 2009 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JULY 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 20 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
A) TO RELIEVE POVERTY, DISTRESS AND SUFFERING OF PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD AND TO MAKE DONATIONS OR GRANTS TO ASSIST PEOPLE; B) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE SOCIAL, POLITICAL, ECONOMIC AND OTHER PROBLEMS THAT CONFRONT DISADVANTAGED PEOPLE; C) TO PROVIDE HUMANITARIAN AND OTHER ESSENTIAL AID TO ASSIST IN RELIEVING THE POVERTY, SICKNESS AND SUFFERING OF PEOPLE THROUGHOUT THE WORLD, IN PARTICULAR FOOD, MEDICAL AND OTHER SIMILAR AIDE TO ASSIST IN RELIEVING SICKNESS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window