ymddiriedolwyr MOUNT ST MARY'S
Rhif yr elusen: 1117998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holliday | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Joe Forth | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Rev Christopher Pedley | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Rev Dermot Preston | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Shaun Whyman | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Anthony Hind | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Matthew Wilson | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Hardip Nijjar | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|||||
Sara Clarkson | Ymddiriedolwr | 30 September 2019 |
|
|
||||
Rev Simon David Ellis | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Michael Burrowes | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
James Phinn | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Ian Murphy | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.