ymddiriedolwyr QUO VADIS TRUST
Rhif yr elusen: 1116196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freda Cobbina | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Dwayne Quincy Stone | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Winston Cain | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Harish Jani | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Michael Peters | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Phil Clark | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Dr Susan Upton | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.