Hanes ariannol ENGLISH PEN
Rhif yr elusen: 1125610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £523.19k | £640.82k | £718.11k | £636.24k | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.50k | £447.08k | £494.06k | £682.18k | £842.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £229.98k | £314.48k | £301.81k | £229.98k | £229.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £147.49k | £126.72k | £136.02k | £168.23k | £205.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.85k | £1.08k | £1.71k | £1.09k | £465.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £345.91k | £498.46k | £568.46k | £441.39k | £774.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.27k | £9.43k | £7.95k | £8.75k | £9.09k | |
|
Incwm - Arall | £673 | £5.13k | £3.97k | £16.79k | £21.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.29k | £0 | £250 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £449.30k | £439.61k | £484.63k | £671.60k | £704.04k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.20k | £7.47k | £9.42k | £10.58k | £117.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.57k | £6.43k | £5.41k | £9.73k | £12.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £71.12k | £97.95k | £79.52k | £97.10k | £103.07k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.