Ymddiriedolwyr ENGLISH PEN
Rhif yr elusen: 1125610

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Borthwick | Cadeirydd | 19 March 2019 |
|
|
||||
Dina Nayeri | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Nicola Jill Southcombe Parker | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Rachael Elizabeth Davis-Featherstone | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Lucy Beresford-Knox | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Akhio Schilz | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Joanna Stocks | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Vedat Can Yeginsu | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Ted Hodgkinson | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Milena Buyum | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Guy Marasinghe Lindvall Gunaratne | Ymddiriedolwr | 23 June 2020 |
|
|
||||
Georgina Godwin | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Daniel Miller | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.