Manzini Youth Care UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising in order to achieve the charity's aims aims of educating and relieving poverty of the underprivileged in Manzini, Swaziland.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Swazi
Llywodraethu
- 19 Hydref 2006: Cofrestrwyd
- MANZINI YOUTH CARE (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Parsons | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Ian George Parsons | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Doreen Janet Smith | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Karen Louise Tait | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Pauline Anne Marie Wooler | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Katherine Ann Whittaker | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
MOIRA DENISE MILLER | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE O'NEILL | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
ANN LAYDON | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
||||
TERESA WHITTAKER | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88k | £2.94k | £1.39k | £2.17k | £4.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.04k | £1.03k | £2.33k | £2.03k | £3.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 03 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 13 JULY 2006 AS AMENDED 27 JULY 2006 as amended on 26 Sep 2018 as amended on 30 Jun 2022 as amended on 08 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
1. To advance the education of disadvantaged and/or vulnerable children and young people in Eswatini 2. To promote the health and wellbeing of disadvantaged and/or vulnerable children and young people in Eswatini 3. To contribute to the relief of poverty in relation to children and young people in Eswatini
Maes buddion
MANZINI, SWAZILAND, SOUTHERN AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Western Avenue
Prudhoe
Northumberland
NE42 6NU
- Ffôn:
- 07968 776718
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window