Ymddiriedolwyr THE GREAT WESTERN CHORUS OF BRISTOL

Rhif yr elusen: 1116255
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Will Bath Ymddiriedolwr 21 December 2023
Dim ar gofnod
Peter Searle-Barnes Ymddiriedolwr 20 December 2023
Dim ar gofnod
Mark Tedds Ymddiriedolwr 01 August 2023
Dim ar gofnod
Andrew Balchin Ymddiriedolwr 02 November 2022
Dim ar gofnod
Reg Salway Ymddiriedolwr 19 September 2012
Dim ar gofnod