ymddiriedolwyr BLACKBURN AND DARWEN DISTRICT WITHOUT ABUSE LIMITED
Rhif yr elusen: 1116444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE GERAGHTY MBE | Cadeirydd | 08 September 2015 |
|
|
||||
Gillian Clarke | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Miranda Lynas | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Sophia Isa | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Jonathan Phillip Atkinson | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Rabiya Gangreker | Ymddiriedolwr | 02 September 2014 |
|
|
||||
ANGELA MARY MCDONAGH-KELLY | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
MARGARET ELAINE CAIRNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOAN WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.