Hanes ariannol THE NORTH LONDON COLLEGIATE SCHOOL
Rhif yr elusen: 1115843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.85m | £25.41m | £25.17m | £27.78m | £30.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.34m | £23.21m | £23.25m | £25.09m | £26.85m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £633.99k | £614.10k | £544.58k | £677.13k | £615.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.46m | £2.91m | £2.56m | £3.36m | £3.86m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.12m | £21.32m | £21.52m | £23.12m | £24.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £627.71k | £574.59k | £541.30k | £625.40k | £1.15m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100.00k | £0 | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.22m | £21.33m | £21.58m | £22.99m | £24.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £276.20k | £234.89k | £261.09k | £262.60k | £716.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £158.94k | £181.15k | £199.36k | £254.70k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.98k | £0 | £0 | £0 | £479.55k | |
|
Gwariant - Arall | £1.84m | £1.65m | £1.41m | £1.84m | £1.63m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.