Arts University Plymouth Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing support for current and ex students of Plymouth College of Art. Supporting Plymouth College of Art to achieve its objectives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
- JENEFER PETER AND MARY PETER BURSARY FUND (Enw gwaith)
- PCA CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- PCAD CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Fysh | Cadeirydd | 05 July 2018 |
|
|||||
Anna Dermitzaki | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Louise Walsh | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Ross James Middleham | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Sally Geraghty | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Elaine Patricia Bleazard | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82k | £2.43k | £2.28k | £2.60k | £2.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.51k | £5.87k | £2.27k | £4.02k | £4.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 12 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 MAY 2006. CHANGE OF NAME 20 OCTOBER 2009 as amended on 29 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE BENEFITS TO CURRENT AND EX-STUDENTS TO SUPPORT THEIR CONTINUING EDUCATION; AND 2. TO SUPPORT THE COLLEGE IN ITS EDUCATIONAL MISSION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE PLYMOUTH, DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Plymouth College of Art
Tavistock Place
Plymouth
PL4 8AT
- Ffôn:
- 01752203434
- E-bost:
- finance@pca.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window