Hanes ariannol BANGLADESH WELFARE CENTRE NEWBURY
Rhif yr elusen: 1115793
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.37k | £81.45k | £79.63k | £87.92k | £71.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.06k | £32.02k | £40.61k | £35.86k | £42.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.13k | £1.65k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.