INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM ON HOME HYGIENE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is involved in preserving and protecting good health by raising awareness of the fundamental role that hygiene plays in the home and the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
- Yr Almaen
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ALEXANDER PICKUP | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Lovleen Tina Joshi | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Claire Redmond | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Professor Lisa Ackerley | Ymddiriedolwr | 19 August 2014 |
|
|
||||
PROF SALLY FLORENCE BLOOMFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.00k | £45.93k | £56.43k | £32.33k | £70.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.96k | £27.73k | £28.44k | £73.21k | £24.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 OCTOBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH BY RAISING AWARENESS OF THE FUNDAMENTAL ROLE THAT HYGIENE IN THE HOME AND COMMUNITY PLAYS IN PREVENTING INFECTIOUS DISEASE AND BY PROMOTING UNDERSTANDING OF GOOD HYGIENE BASED ON THE SCIENTIFIC EVIDENCE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD DAIRY COTTAGE
MONTACUTE
TA15 6XL
- Ffôn:
- 00441935822258
- E-bost:
- secretariat@ifh-homehygiene.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window