ymddiriedolwyr THE FROZEN ARK PROJECT
Rhif yr elusen: 1118044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Sara Goodacre | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Dr Neil Varey | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Dr Lisa Karen Yon | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR BRENDON NOBLE | Ymddiriedolwr | 30 September 2014 |
|
|
||||
Professor John Anthony Armour | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
PAUL EUGENE PEARCE-KELLY | Ymddiriedolwr | 17 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.