ASSISTANCE AND CONSULTATION CENTRE (ACC)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HELP TO ELDERLY, ASYLUM SEEKER, REFUGEES, DOMESTIC VOILNCE, SPORT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
- Llundain Fwyaf
- Affganistan
- Cyprus
- Groeg
- Iran
- Sawdi-arabia
- Sweden
- Twrci
- Yr Almaen
- Y Swdan
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- IRANIAN ASSISTANCE CONSULTATION CENTRE (IACC) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homayun Haghighat | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
MEHRDAD KAMALI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAVAD FOROOZANDEH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/01/2020 | 07/01/2021 | 07/01/2022 | 07/01/2023 | 07/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Ionawr 2024 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ionawr 2023 | 11 Ebrill 2024 | 156 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ionawr 2022 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ionawr 2021 | 19 Ebrill 2022 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Ionawr 2020 | 27 Mawrth 2021 | 140 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 MAY 2006 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 10 JANUARY 2011.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG ANY ASYLUM SEEKERS, REFUGEES AND MIGRANTS RESIDING IN THE UK. IN PARTICULAR THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND COUNSELLING SERVICES ON EDUCATION, WELFARE BENEFITS, RELIGIOUS WORSHIP, HOUSING, PERSONAL AND FINANCIAL MATTERS, COMMUNITY SERVICES AND HEALTH ISSUES, SPORT CLASSES, ADULT EDUCATION, ANY ACTIVITIES FOR ELDERLY AND CULTURAL ACTIVITIES. THE RELIEF OF DISTRESS AND SUFFERING EXPERIENCED BY WOMEN, IN PARTICULAR, ANY WOMEN WHO HAVE BEEN GRAVELY OR PERSISTENTLY MALTREATED BY THEIR PARTNERS OR BY THE FATHERS OF THEIR CHILDREN. TO ADVANCE THE EDUCATION OF ANY COMMUNITY IN THE FIELD OF DOMESTIC VIOLENCE.
Maes buddion
UK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31A NORTH CRESCENT
LONDON
N3 3LL
- Ffôn:
- 02034416942
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window