Ymddiriedolwyr HARLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1115777

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil David Irwin Campbell | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||
Julia Martin | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Richard Iliffe Harris | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Elaine Sherwin | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Joan Elizabeth Jackson | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Charles Michael Bonser | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Gina Maria Bonser | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS ANDREW MARTIN | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
Paul Francis Trenberth | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
Graham John Edwards | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
DAMIAN MICHAEL DEVER | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
TINA KELLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD EDWARD CORBETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.