SHIELDS PARLIAMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Giving people with learning disabilities in Southend a voice that is used to help shape future services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Southend-on-sea
- Thurrock
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
- SHIELDS PARLIMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL Anthony WOODBRIDGE | Cadeirydd | 10 November 2011 |
|
|||||
David Taylor | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Carol Jane Sexton | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Sue Stepney | Ymddiriedolwr | 26 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.01k | £9.01k | £6.00k | £6.02k | £12.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.22k | £10.98k | £11.68k | £11.76k | £8.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JUNE 2006.
Gwrthrychau elusennol
3 THE OBJECTS. THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (A) TO RELIEVE AND SUPPORT PEOPLE WHO HAVE LEARNING DISABILITIES (B) TO ADVANCE AND PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE WITH LEARNING DISABILITIES (C) TO ADVANCE EDUCATION OF THE WIDER COMMUNITY INCLUDING PROFESSIONALS AND SERVICE PROVIDERS ABOUT DISABILITY MATTERS.
Maes buddion
NOT GEOGRAPHICALLY DEFINED, IN PRACTICE SOUTHEND ON SEA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Argyll Road
WESTCLIFF-ON-SEA
Essex
SS0 7HL
- Ffôn:
- 01375370460
- E-bost:
- info@shieldsparliament.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window