PELVIC PAIN SUPPORT NETWORK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide information, support and advocacy for those with pelvic pain, their families and carers. We deliver educational workshops about pelvic pain for health professionals and the general public. We promote research into the impact of pelvic pain on quality of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Hydref 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrine Petersen | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Bronwyn Canwell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Lydia Carney | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Miznah Al-Abbadey | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Jane Burns | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
CAROLYN JANE MARTINDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA HOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER Merriman | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.51k | £1.32k | £782 | £731 | £4.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.99k | £470 | £1.97k | £3.13k | £2.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 AUGUST 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19 SEPTEMBER 2006 as amended on 22 Feb 2012
Gwrthrychau elusennol
1) THE RELIEF OF PEOPLE SUFFERING WITH PELVIC PAIN, THEIR FAMILIES AND CARERS BY THE PROVISION OF INFORMATION, SUPPORT AND ADVOCACY. 2) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE PUBLIC, BY RAISING AWARENESS IN ALL MATTERS RELATING TO PELVIC PAIN AND ITS TREATMENTS. 3) THE ADVANCEMENT OF RESEARCH THROUGH APPROPRIATE INSTITUTIONS TO INCREASE KNOWLEDGE AND BETTER UNDERSTANDING FOR PATIENTS WITH PELVIC PAIN.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
21 STOURPAINE ROAD
POOLE
BH17 9AT
- Ffôn:
- 01202 604749
- E-bost:
- info@pelvicpain.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window