ymddiriedolwyr PELVIC PAIN SUPPORT NETWORK
Rhif yr elusen: 1116395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katrine Petersen | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Bronwyn Canwell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Dr Lydia Carney | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Miznah Al-Abbadey | Ymddiriedolwr | 16 January 2016 |
|
|
||||
Jane Burns | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
CAROLYN JANE MARTINDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA HOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER Merriman | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.