SUTTON CHRISTIAN CENTRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities Relief to the poor and needy Help and comfort to the sick and aged
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
81 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Sutton
Llywodraethu
- 15 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONY JOHN HORSWOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
OLUSEYI OLUYEMI OBAKIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MICHAEL AMECHI IKWUEMESI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.68k | £194.19k | £189.08k | £181.78k | £161.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £206.08k | £154.40k | £161.46k | £168.34k | £165.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.30k | £800 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 26 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 08 Medi 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 08 Medi 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Ionawr 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 20 Ionawr 2024 | 142 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 26 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 07 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 07 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JULY 2006
Gwrthrychau elusennol
1) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH EITHER IN THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS; 2) THE FURTHERANCE OF RELIGIOUS OR SECULAR EDUCATION; 3) THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY; 4) THE HELP AND COMFORT OF THE SICK AND AGED; AND 5) THE ADVANCEMENT OF ANY CHARITABLE OBJECT NOT INCONSISTENT WITH THE FOREGOING.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Hillside Road
Cheam
Sutton
SM2 6ET
- Ffôn:
- 02082860872
- E-bost:
- TONY.HORSWOOD@BLUEYONDER.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window