Hanes ariannol BRIGHTON FRINGE LTD

Rhif yr elusen: 1116367
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £400.29k £371.48k £527.37k £438.54k £306.71k
Cyfanswm gwariant £566.31k £303.27k £450.33k £441.41k £338.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.50k £115.76k £138.52k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £26.84k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £500.49k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £43 N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £392.75k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £57.58k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A N/A