ymddiriedolwyr GLOBAL DIALOGUE
Rhif yr elusen: 1122052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Khan | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Sarah McNeer Brooks | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Daria Cybulska | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|
||||
Robert Benjamin Abercrombie | Ymddiriedolwr | 14 May 2021 |
|
|
||||
Gabriel Ng | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|||||
Muna Munzer Wehbe | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
Walter Veirs | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.