Hanes ariannol HAVANT AND EAST HANTS MIND

Rhif yr elusen: 1116301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.66m £1.19m £1.52m £1.87m £2.27m
Cyfanswm gwariant £1.42m £1.16m £1.35m £1.61m £1.95m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.10m £470.02k £433.92k £1.35m £2.12m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £428.16k £430.55k £787.87k £41.00k £50.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £44.03k £19.12k £34.42k £63.30k £46.20k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £38.80k £60.95k £156.07k £64.33k £108.41k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.57m £1.11m £1.32m £1.73m £2.08m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £6.97k £4.26k £9.79k £14.00k £38.85k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £4.97k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.42m £1.15m £1.34m £1.60m £1.94m
Gwariant - Ar godi arian £5.75k £5.32k £13.02k £10.37k £9.63k
Gwariant - Llywodraethu £0 £13.66k £17.22k £6.92k £69.62k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £5.32k £0 £0 £9.63k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0