Hanes ariannol HOME-START GOSPORT AND FAREHAM

Rhif yr elusen: 1118012
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £141.24k £83.38k £85.62k £98.28k £171.60k
Cyfanswm gwariant £112.88k £94.81k £66.88k £108.20k £115.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.00k £1.27k £400 N/A