CITIZENS ADVICE SERVICE EAST DEVON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The bureau is established for the purpose of benefiting the community in East Devon (the area of benefit) a) by advancing the education of the public in the matters relating to mental, physical and social welfare. b) by relieving poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £153,114 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 30 Awst 2006: Cofrestrwyd
- EAST DEVON CITIZENS ADVICE BUREAU (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Boyd | Ymddiriedolwr | 11 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Gordon Ward | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Michael Duffy | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
John Victor Holme | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Sheila Whelan | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.90k | £388.27k | £303.02k | £379.14k | £273.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £221.68k | £221.68k | £320.62k | £299.81k | £212.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.00k | N/A | N/A | £160.14k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £128.71k | £132.30k | £195.52k | £126.51k | £153.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Chwefror 2021 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 MAY 2006 null as amended on 25 Jan 2022 as amended on 09 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
Objects 4. The charity’s objects (‘Objects’) are specifically: to promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation, for the benefit of the community in East Devon and surrounding areas.
Maes buddion
EAST DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
67 Exeter Road
EXMOUTH
Devon
EX8 1QD
- Ffôn:
- 01395 265 070
- E-bost:
- CEO@citizensadviceeastdevon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window