Hanes ariannol VOLUNTEER CENTRE BLACKPOOL WYRE AND FYLDE

Rhif yr elusen: 1125184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £277.39k £371.92k £313.78k £461.93k £646.81k
Cyfanswm gwariant £252.63k £318.08k £348.24k £435.91k £615.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £224.23k £300.09k £118.08k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £39.52k £159.13k £344.31k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £907
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £645.00k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £903
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £603.23k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £11.92k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0