Hanes ariannol ADAM OUTREACH PROJECT

Rhif yr elusen: 1117871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £153.63k £176.38k £220.94k £256.62k £403.64k
Cyfanswm gwariant £143.51k £169.11k £194.90k £209.88k £388.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £242.34k £391.07k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.50k N/A N/A N/A