Hanes ariannol FRIENDS OF BETH OLOTH
Rhif yr elusen: 1116055
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | 30/11/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.51k | £13.84k | £11.77k | £11.57k | £11.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.32k | £15.93k | £12.08k | £12.03k | £11.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.