Hanes ariannol THE BRILLIG CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1116177
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £104.62k £66.51k £161.81k £185.35k £123.20k
Cyfanswm gwariant £103.07k £68.23k £168.35k £183.34k £124.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0