ANGELS FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Angels Forum mainly focused on children educational facilities island wide in Sri Lanka. We sent collected books and walking frames to Sri Lanka. Chairperson handed over those books and walking frames to board of social security ( government body) in order to distribute among genuinely underprivileged people. The cost bared by trustees.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brent
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISS G S K KADAWATHAARACHCHIGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
TUMESH SANJEEWA MENDIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DHAMMIKA SENADHEERA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR AMILA KARUNANAYAKAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/12/2019 | 15/12/2020 | 15/12/2021 | 15/12/2022 | 15/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140 | £217 | £237 | £252 | £252 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2022 | 18 Hydref 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2021 | 07 Tachwedd 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2020 | 23 Tachwedd 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Rhagfyr 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 9 AUGUST 2006 AS AMENDED ON 19 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF POVERTY PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND TO ADVANCE EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN RURAL AREAS OF SRI LANKA
Maes buddion
SRI LANKA AND SOUTH ASIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 BURNS ROAD
WEMBLEY
HA0 1JR
- Ffôn:
- 020882482418
- E-bost:
- slangelsforum@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window