ymddiriedolwyr GLOBAL HERITAGE FUND UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1117419
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federica Balestri | Ymddiriedolwr | 21 December 2021 |
|
|
||||
Rosemary King | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Nada Rafih Hosking | Ymddiriedolwr | 08 February 2019 |
|
|
||||
Michael Siao-Siong Wang | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||
Evelthon Vassiliou | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||
Patrick L Franco | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.