Hanes ariannol HEPATITIS B FOUNDATION UK

Rhif yr elusen: 1116556
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.56k £13.67k £318 £5.00k £0
Cyfanswm gwariant £13.03k £12.24k £11.37k £2.19k £942
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A