GRACE DIEU MANOR SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education by conducting a day school for children of the Roman Catholic religion with or without other Christian or non-Christian children in the spirit and ethos of the Institute of Charity (The Rosminians). To carry on such other charitable works as advance the Rosman Catholic religion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Cyfanswm incwm:
£2,010,559
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.74m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £254.53k | |
Buddsoddiadau | £2.07k | |
Arall | £13.12k |
Cyfanswm gwariant:
£3,145,967
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.09m | |
Arall | £52.20k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £52.20k | |
Gwariant elusennol | £3.09m |
Pobl

88 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Derby
- Swydd Gaerl?r
- Swydd Nottingham
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 31 Awst 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATHER CHRIS | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|||||
Dr Sheelagh Brigid Bolt | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
Fr David John Myers IC | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|||||
Rev ANTHONY DESMOND MEREDITH | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
PAUL RAYMOND FRANCIS RUDD | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|||||
REVEREND FATHER TOM THOMAS | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|||||
REVEREND FATHER | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|||||
RICHARD WILLIAM GAMBLE | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
|||||
FATHER PHILIP | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FATHER BRIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.00m | £2.00m | £2.27m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.64m | £2.80m | £3.13m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.27k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.96k | £47.93k | £25.85k | £30 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.12k | £19.22k | £22.86k | £15.46k | £254.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.50m | £1.69m | £1.94m | £2.25m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.59k | £17.00k | £11.11k | £4.01k | £2.07k | |
|
Incwm - Arall | £1.20k | £225.90k | £0 | £0 | £13.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.96k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.60m | £2.64m | £2.74m | £3.13m | £3.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £16.25k | £11.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.91k | £0 | £60.56k | £0 | £52.20k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £7.17m | £6.42m | £2.61m | £2.41m | £2.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £707.25k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £174.76k | £206.57k | £44.20k | £834.07k | £273.64k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.26m | £1.17m | £1.74m | £2.48m | £2.86m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Tachwedd 2021 | 153 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 9 AUGUST 2006 as amended on 04 Sep 2018
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE EDUCATION BY CONDUCTING ANY BOARDING OR DAY SCHOOL FOR CHILDREN OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION WITH OR WITHOUT OTHER CHRISTIAN OR NON-CHRISTIAN CHILDREN IN THE SPIRIT AND ETHOS OF THE INSTITUTE OF CHARITY (ROSMINIANS); 2) TO CARRY ON SUCH OTHER CHARITABLE WORKS AS ADVANCE THE ROMAN CATHOLIC RELIGION
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LEICESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MILL HOUSE BUSINESS CENTRE
MILL HOUSE
STATION ROAD
CASTLE DONINGTON
DERBY
DE74 2NJ
- Ffôn:
- 0115 695 0566
- E-bost:
- ANDREW@STERLING-ADVISORY.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.STERLING-ADVISORY.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window