Hanes ariannol FUTURES UNLOCKED
Rhif yr elusen: 1116271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.08k | £137.13k | £123.36k | £126.43k | £86.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.18k | £123.76k | £118.01k | £96.61k | £101.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £13.26k | £13.26k | £6.63k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.50k | £106.44k | £96.75k | £106.44k | £38.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.