HACKNEY ISLAMIC COMMUNITY CENTRE


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi rhybudd swyddogol Open in new window
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We work to advance the Islamic faith for public benefit by maintaining and managing a community centre and mosque, fostering an environment for worship, religious instruction, community engagement and activities. Additionally, we support the education of Muslim children and adults through a supplementary school, offering educational and recreational facilities outside school and work hours.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hackney
Llywodraethu
- 29 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- An-Nawawi Center (Enw blaenorol)
- An-Nawawi Centre (Enw blaenorol)
- DARUL-MUSTAFA TRUST (Enw blaenorol)
- Masjid an-Nawawi (Enw blaenorol)
- Masjid Imam an-Nawawi (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Saeed Mohamed | Cadeirydd | 13 February 2022 |
|
|
||||
Mohamed Osman Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|
||||
Hakiim Kiggundu Kamulegeya | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.12k | £6.70k | £38.98k | £67.12k | £165.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25k | £5.37k | £37.92k | £58.89k | £175.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Chwefror 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
12 Ebrill 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2022 | 356 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JULY 2006 AS AMENDED ON 01 FEB 2022 AS AMENDED ON 27 AUG 2022 AS AMENDED ON 03 SEP 2022 AS AMENDED ON 13 JUL 2023 AS AMENDED ON 28 MAY 2024 as amended on 01 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
ADVANCE THE ISLAMIC FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY MAINTAINING AND MANAGING A COMMUNITY CENTRE AND MOSQUE, OR BY SUCH OTHER MEANS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT. TO ADVANCE THE EDUCATION OF MUSLIM CHILDREN BY PROVIDING A SUPPLEMENTARY SCHOOL AND FACILITIES FOR RECREATION AND EDUCATION DURING OUT OF SCHOOL HOURS
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LONDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 3
Elba House
2 Andre Street
LONDON
E8 2FL
- Ffôn:
- 07955162245
- E-bost:
- info@masjidimamannawawi.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window