Hanes ariannol TOR VIEW PARENTS GROUP SUMMER PLAYSCHEME

Rhif yr elusen: 1119357
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £96.82k £78.33k £69.44k £53.38k £8
Cyfanswm gwariant £102.82k £121.47k £93.77k £61.75k £27.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.94k £39.32k £28.79k £19.40k N/A