ymddiriedolwyr ASPIRE OXFORDSHIRE COMMUNITY ENTERPRISE LIMITED
Rhif yr elusen: 1117726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Hubert Powlett Smith | Cadeirydd | 19 August 2021 |
|
|
||||
Helen Marie Cannon | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Edward John Andrews | Ymddiriedolwr | 03 May 2024 |
|
|
||||
Laura Margaret Brown | Ymddiriedolwr | 05 February 2023 |
|
|
||||
Catherine Rowe | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Roy Blackburn | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Dr Sophie Barnett | Ymddiriedolwr | 19 August 2022 |
|
|
||||
Hugh Richardson | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Paul Andrew Victor Staines | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Dr Michael Ernest Blowfield | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Richard Dick | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.