ymddiriedolwyr MASJID AL QUBA (MARKEZ QUBA ISLAMIC CENTRE)
Rhif yr elusen: 1117688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMA OSMAN EGAL | Cadeirydd | 19 May 2015 |
|
|
||||
Abdishakuur Mohamed Osman | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Hamza Jama Egal | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
MOHAMOUD ALI HASSAN | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Abdulkadir Said Salad | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
ABDULLAHI SUDI HASSAN | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
MOHAMED OSMAN | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.