Hanes ariannol NEWCLOSE COUNTY CRICKET GROUND LIMITED

Rhif yr elusen: 1117675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £140.45k £33.04k £48.06k £56.14k £53.58k
Cyfanswm gwariant £77.24k £39.82k £72.40k £68.90k £109.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £17.67k N/A N/A