THE GEOFFREY BRIDGEMAN CENTRE OF RESTORATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing advice, support, information and advocacy for people with mental health problems.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 17 August 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- St Lucia
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/08/2011 | 17/08/2012 | 17/08/2013 | 17/08/2014 | 17/08/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £300 | £6.16k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £210 | £171 | £4.51k | £50 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2015 | 17 Hydref 2016 | 122 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 17 Awst 2014 | 23 Mawrth 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Awst 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JULY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS, IN PARTICULAR ALL FORMS OF MENTAL ILLNESS, AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH TO PERSONS BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, GUIDANCE AND TRAINING TO THE PUBLIC GENERALLY, MENTAL HEALTH CARERS AND MENTAL HEALTH PROFESSIONALS
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. THE CARIBBEAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window