GAUNTS HOUSE CHARITABLE FOUNDATION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a place of Profound Learning, where like-minded people can come together to share experiences, teach, laugh, play, and flourish. We aim to provide a comfortable environment with an open atmosphere such that visitors may feel inspired to seek their inner self and their own path to follow.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 29 Awst 2007: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE RICHARD GLYN CHARITABLE FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- THE RICHARD GLYN FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £440.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.59k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 31 Gorffennaf 2019 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 13 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 13 Mehefin 2018 | 318 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 12 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 MAY 2006. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 20 NOVEMBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE FIELDS OF RELIGION, PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window