Hanes ariannol UNITED KINGDOM TAMIL STUDENTS UNION

Rhif yr elusen: 1117231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.08k £2.99k £1.65k £1.47k £1.10k
Cyfanswm gwariant £7.91k £4.67k £3.32k £4.12k £3.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A