ymddiriedolwyr UNITED KINGDOM TAMIL STUDENTS UNION
Rhif yr elusen: 1117231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theneash Thalayasingam | Cadeirydd | 06 February 2016 |
|
|
||||
Siva Sripalan | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
JEYA BALACHANDRA | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
DR JASMINA PERINPANAYAGAM | Ymddiriedolwr | 12 December 2007 |
|
|
||||
Hari Shanmugarajah | Ymddiriedolwr | 12 December 2006 |
|
|
||||
Sayanthan Krishnamoorthy | Ymddiriedolwr | 12 December 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.