THE VICTORIAN MILITARY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE FURTHERANCE OF THE STUDY OF THE HISTORY OF THE MILITARY LIFE OF THE VICTORIAN ERA, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE BRITISH ARMY AND THE ARMIES OF THE BRITISH EMPIRE. THE PERIOD COVERED IS BETWEEN 1837 AND 1914. THE SOCIETY IS INVOLVED IN LECTURES, EXHIBITIONS AND ASSISTANCE WITH RESEARCH BY MEMBERS OF THE PUBLIC INTO FAMILY HISTORY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Vincent Robert Smith FRHistS | Cadeirydd | 09 September 2006 |
|
|
||||
David Snape FRHistS | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Winrow FRHistS | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
LESLIE CHARLES ALLEN | Ymddiriedolwr | 09 September 2006 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.66k | £6.42k | £4.29k | £8.15k | £8.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.96k | £6.29k | £5.72k | £11.44k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Mawrth 2024 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Chwefror 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 9 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE FURTHERANCE OF THE STUDY OF THE HISTORY OF THE MILITARY LIFE OF THE VICTORIAN ERA WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE BRITISH ARMY, AT HOME AND OVERSEAS, AND, TO A LESSER EXTENT, THE ARMIES OF OTHER COUNTRIES. THE PERIOD OF COVERAGE IS FROM 1837 TO 1914
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Floral Court
ASHTEAD
Surrey
KT21 2JL
- Ffôn:
- 07737271676
- E-bost:
- victorianmilitary@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window