Hanes ariannol LOCKSLEY ESTATE CULTURAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1120471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.85k £15.76k £23.79k £31.23k £50.29k
Cyfanswm gwariant £11.77k £8.69k £12.04k £15.47k £33.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.00k N/A N/A N/A