ymddiriedolwyr MUSIC AT ST JOHNS LIMITED
Rhif yr elusen: 1119580
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK EDWARD HARBOUR | Cadeirydd | 17 June 2011 |
|
|||||
Katherine Anne Cox | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Nyree O'Brien | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Clara Cecilia Sianae Willmott-Basset | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Mike Macey | Ymddiriedolwr | 03 May 2014 |
|
|||||
James PAUL Davies | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER JOHN GARNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS DAVID KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOB ADRIANUS ROMBOUT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.