FARINGDON AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1116311
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advancing education and social welfare of the public, particularly of retired people by means of monthly meetings, special interest groups and visits.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £8,644
Cyfanswm gwariant: £10,876

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Hydref 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Faringdon and District U3A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Hoole Cadeirydd 13 April 2023
Dim ar gofnod
John Curtis Ymddiriedolwr 11 April 2024
Dim ar gofnod
Christopher Langham Ymddiriedolwr 13 April 2023
Dim ar gofnod
Carol Jones Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Tessa Timms Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Susan Cain Ymddiriedolwr 14 April 2022
Dim ar gofnod
Roger Wilkins Ymddiriedolwr 11 April 2019
WEST VALE MOBILITY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Peter Robinson Ymddiriedolwr 14 April 2016
Dim ar gofnod
SHELA ROWAN Ymddiriedolwr 09 April 2015
Dim ar gofnod
Ricky Cunningham Ymddiriedolwr 09 April 2015
Dim ar gofnod
PETER FOOT Ymddiriedolwr 10 April 2014
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' CHURCH, FARINGDON
Derbyniwyd: Ar amser
Rita Higazi Ymddiriedolwr 09 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.09k £7.83k £8.68k £7.40k £8.64k
Cyfanswm gwariant £9.61k £7.29k £5.66k £11.93k £10.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 16 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 08 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
27A High Street
Watchfield
SWINDON
SN6 8SZ
Ffôn:
01367615385