IREBY PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1116401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Raising money to help finance extra curricular activities for Ireby School children through local events.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 July 2023

Cyfanswm incwm: £20,841
Cyfanswm gwariant: £2,878

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Hydref 2006: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Branthwaite Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Philippa Chadwick Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Chris Wynn Ymddiriedolwr 01 September 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 25/07/2019 25/07/2020 25/07/2021 25/07/2022 25/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.03k £2.37k £2.53k £2.32k £20.84k
Cyfanswm gwariant £1.85k £637 £2.21k £3.07k £2.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2023 27 Mai 2024 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2022 20 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2021 20 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2020 14 Medi 2021 112 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 25 Gorffennaf 2019 07 Mehefin 2021 378 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 25 Gorffennaf 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ireby C Of E School
Ireby
WIGTON
Cumbria
CA7 1DS
Ffôn:
01697371367