Hanes ariannol LONDON TRANSPORT MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1123122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.04m | £15.95m | £11.69m | £15.41m | £17.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.91m | £16.06m | £12.73m | £14.52m | £16.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.15m | £1.26m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.14m | £3.13m | £2.60m | £3.36m | £3.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.02m | £4.16m | £7.79m | £6.59m | £5.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.45m | £4.60m | £2.69m | £4.41m | £6.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.07m | £6.45m | £1.20m | £4.39m | £5.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.00k | £56.00k | £10.00k | £2.00k | £95.00k | |
|
Incwm - Arall | £497.00k | £687.00k | £11.00k | £2.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.69m | £11.61m | £8.98m | £9.92m | £10.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.22m | £4.45m | £3.75m | £4.60m | £5.73m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £44.00k | £30.00k | £61.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.