YESHIVAS AHAVAS TORAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By providing a wide range of support, services, courses, and engaging activities, we empower teenagers who are facing challenges and at-risk teens. We aim to create a solid foundation for a promising and fulfilling future through these initiatives. Our focus is on equipping them with the necessary tools, resources, and opportunities to thrive and succeed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yisroel Yaakov Fischer | Cadeirydd | 25 October 2022 |
|
|
||||
Cllr Simche Steinberger | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ariel Truman | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Gershon Klein | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Yaakov Wolf Nowogrodski | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.73k | £91.04k | £224.27k | £431.56k | £358.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.98k | £96.91k | £220.75k | £433.07k | £267.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2023 | 197 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
3.1) THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE TO ADVANCE THE ORTHODOX JEWISH RELIGION AND ORTHODOX JEWISH RELIGIOUS EDUCATION GENERALLY AND IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY CARRYING ON MANAGING AND MAINTAINING THE COLLEGE. 3.2) THE TRUSTEES SHALL HOLD THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND UPON TRUST TO APPLY THE INCOME AND ALL OR SUCH PART OR PARTS OF THE CAPITAL AT SUCH TIME OR TIMES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT FOR OR TOWARDS SUCH OF THE OBJECTS OF THE CHARITY AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME AT THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE INCLUDING PAYMENTS BY WAY OF GIFT OR LOAN (WITH OR WITHOUT INTEREST) TO INDIVIDUAL PERSONS IN ANY PART OF THE WORLD PROVIDED THAT SUCH PERSONS QUALIFY AS OBJECTS OF THE CHARITY AND IN PARTICULAR FOR THE CHARITABLE ACTIVITIES OF THE COLLEGE AS DETERMINED BY ENGLISH LAW..
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE HARINGEY AND HACKNEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 Fairview Road
LONDON
N15 6LJ
- Ffôn:
- 020 3411 7789
- E-bost:
- contact@yeshiva.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window